OFFINGTON PARK METHODIST CHURCH
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Place of Worship
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl
24 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2009: Previously excepted registration
- OPMC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAWN ROSEMARY CARN BA HONS | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|||||
Francis John Patrick Knight | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Emily Jane Wright | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
JOHN EDWARD BISHOP | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
GILLIAN POWELL | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
PAMELA ANN FROST | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Lee Michael Newman | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
NICHOLAS HENRY SKINNER | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
KEVIN THOMAS HARMER | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
CATHERINE LOUISE BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JACQUELINE MARGARET BROWN | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
CAROLYN DEBORAH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
JEANNE MICHELE FUNNELL | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Hilary Ann Colbourn | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
ADAM JOHN COOK | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Charlotte Gould | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Elaine Sylvia Carr | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DAVID EDMUND BARNES | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|||||
David Clifford Gibbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOHN HENRY CHARLES CARR | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Lesley SKINNER | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
JOY ELIZABETH BARNES | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|||||
ALISON MARGARET WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL ERNEST JAMES POWELL MIIA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.09k | £130.30k | £119.48k | £150.28k | £182.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £176.68k | £160.83k | £133.82k | £142.84k | £141.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Gorffenaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffenaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
OFFINGTON PARK METHODIST CHURCH
SOUTH FARM ROAD
WORTHING
BN14 7TN
- Ffôn:
- 01903205722
- E-bost:
- office@offingtonpark.org.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window