Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAULS, NORTHUMBERLAND HEATH
Rhif yr elusen: 1127583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £234.96k | £245.03k | £249.80k | £160.44k | £210.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.06k | £214.49k | £219.17k | £185.26k | £218.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £160.26k | £84.08k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £90.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.