ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BATHEASTON ST. JOHN THE BAPTIST WITH ST. CATHERINE
Rhif yr elusen: 1127364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lauretta Joy Wilson | Cadeirydd | 27 September 2022 |
|
|
||||
ROBERT FRANCIS STANLEY MIMMACK | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Aileen Mary Higgs | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Francois de la Croix-Vaubois | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Keith Stanley Masdin | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
DR JACQELINE RACHAEL CHASTON-BAILEY PHD | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||
MRS PAM BURCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SARAH ALISON LOUISE SHEPPARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JEM KILE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.