ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, HONITON
Rhif yr elusen: 1128921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SUSAN EMMA ROBERTS | Cadeirydd |
|
||||||
Rev Tracey Ann Voysey | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
James Peter Wilkinson | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Duncan Geale | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Janet Geale | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Joanna Hilary Foreman | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Suzanne Denise Henville | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
EMILY MARY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
CATHERINE LINDA LEE | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
MISS LYN THATCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.