Hanes ariannol SOUTH WEST COMMUNITY CHAPLAINCY LIMITED
Rhif yr elusen: 1128372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.32k | £124.31k | £120.01k | £144.59k | £160.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.15k | £113.63k | £114.83k | £131.18k | £159.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £13.30k | £30.10k | £40.60k | £31.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.00k | £37.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.