Hanes ariannol RYEDALE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1127812
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.86k | £188.78k | £177.82k | £157.02k | £170.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.00k | £184.46k | £179.25k | £147.16k | £177.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £93.17k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £87.31k | £0 | £129.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.