ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER, FORMBY
Rhif yr elusen: 1128383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anne Taylor | Cadeirydd | 11 May 2014 |
|
|||||
JUDITH VIVIENNE BROWN | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Michael Warr | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Gillian Warr | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
PATRICIA BARRETT | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Keith Millington | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|||||
Jannice Crawford | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
FIONA MARTIN | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
GILL HOLROYD | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
PAUL MCHENRY | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Irvine Rawcliffe | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
JOANNE DEAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
SUSAN FLAXINGTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
MRS VICKY HALL | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Roderick Hugh Jacques | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
ANDREW GREENYER | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Howard Gorman | Ymddiriedolwr | 19 April 2011 |
|
|||||
MARK ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anne Cotsworth | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT CLIFFORD COTSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN ANDREW EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHENA MARY EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN DESMOND RYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.