Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, TURNHAM GREEN
Rhif yr elusen: 1129298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £734.69k | £625.14k | £767.00k | £671.16k | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £702.62k | £576.78k | £597.67k | £635.88k | £673.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £511.41k | £488.78k | £576.52k | £465.08k | £939.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £223.29k | £136.35k | £190.48k | £205.39k | £236.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £0 | £0 | £689 | £22.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £3.00k | £0 | £0 | £503.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.26k | £576.78k | £597.67k | £635.88k | £491.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £360 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.30k | £4.60k | £4.80k | £4.65k | £5.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.55k | £72.99k | £62.19k | £44.62k | £62.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £182.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.