ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN BUCKHURST HILL
Rhif yr elusen: 1127607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN DAVID FARLEY | Cadeirydd |
|
||||||
EDWARD JAMES LINDENBERG | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||
Marian Elizabeth Thornton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Paul Stephen Bickford | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
John David Alligan | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Melanie Jane Grant | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Robert Way | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Robert Smith | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Terence Matthew Owen | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Veronica Turner | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN BACON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.