Hanes ariannol SWINDON NIGHT SHELTER
Rhif yr elusen: 1128072
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.84k | £49.76k | £92.40k | £185.78k | £312.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.94k | £42.98k | £85.50k | £152.39k | £254.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £2.31k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £1.60k | N/A | N/A | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.