Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY AND ST. MICHAEL GREAT MALVERN
Rhif yr elusen: 1128064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £443.35k | £517.46k | £729.47k | £376.27k | £532.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £415.09k | £591.96k | £361.46k | £364.95k | £552.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £75.03k | £3.19k | £1.20k | £1 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £411.45k | £672.10k | N/A | £336.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £24.83k | £0 | N/A | £6.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £78.57k | £48.79k | N/A | £177.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.61k | £3.56k | N/A | £12.48k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £5.01k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £5.78k | £391.00k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £548.22k | £356.74k | N/A | £549.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £43.74k | £4.72k | N/A | £3.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £9.39k | £9.13k | N/A | £4.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £24.99k | £21.99k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.