Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. ANDREW AND ST. MARY MAGDALENE, MAIDENHEAD
Rhif yr elusen: 1127589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £963.31k | £740.95k | £760.12k | £827.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.09k | £794.19k | £821.72k | £812.04k | £808.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £859.53k | £671.72k | £704.44k | £763.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.47k | £48.16k | £15.72k | £19.46k | £39.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.99k | £51.72k | £53.51k | £36.22k | £24.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.90k | £0 | £0 | £369 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.00k | £6.60k | £10.00k | £2.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £750.02k | £754.26k | £812.65k | £809.26k | £800.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.14k | £6.26k | £2.16k | £2.78k | £8.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.52k | £4.47k | £4.65k | £4.80k | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.03k | £23.53k | £46.83k | £42.95k | £61.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £460 | £3.51k | £1.48k | £1.77k | £3.91k | |
|
Gwariant - Arall | £41.94k | £33.67k | £6.90k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.