ymddiriedolwyr MEDICAL JUSTICE NETWORK LIMITED
Rhif yr elusen: 1132072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTH MARY TALBOT | Cadeirydd | 14 October 2021 |
|
|
||||
Pranavan Balachandran | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Anna Shea | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Ricca | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Xiao Lu | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Juliet Cohen | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Cornelius Katona | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Phil Haywood | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Bridget Banda | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Linda Mary Burke | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Janahan Sivanathan | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.