ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WONERSH WITH BLACKHEATH
Rhif yr elusen: 1127851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID KEITH PETERS | Cadeirydd | 01 January 2014 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah Lister | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Nicholas John Talbot Gray | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Mark Puttick | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Steven Vinall | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Anne Heine-Carmichael | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Martin Keech | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Hayley | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Clive Couzens | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Darren Alford | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Emma Greenwood | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Alexandra Joan Vinall | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
Patricia Ann Allen | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
NANSI PARKER | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.