Hanes ariannol KUBUNEH HEALTH (FRIENDS OF KUBUNEH AND THE BALLABU HEALTH)
Rhif yr elusen: 1128164
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2018 | 01/02/2019 | 01/02/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04k | £1.08k | £1.05k | £1.13k | £1.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £660 | £660 | £1.82k | £605 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.