ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, FROME
Rhif yr elusen: 1129366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ian Snares | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|||||||
Alastair Marshall | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||||
Susan Marshall | Ymddiriedolwr | 03 December 2023 |
|
|
||||||
John Bedford | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||
Mike Adams | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||
Ruth Haines | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||
SUSAN MARTIN | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|||||||
Fiona Carruthers | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||||
Philp Gray | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||||
MR CHRID ROUND | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||||
Susanna Hanson | Ymddiriedolwr | 20 April 2014 |
|
|
||||||
MR TONY PERRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.