Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ALL SAINTS SPITALFIELDS
Rhif yr elusen: 1127652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499.62k | £607.00k | £632.65k | £615.06k | £602.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £622.73k | £634.43k | £647.94k | £774.36k | £643.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £565.12k | £615.96k | £514.41k | £505.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £2.91k | £4.86k | £5.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £4.18k | £12.39k | £9.55k | £13.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £37.70k | £0 | £26.56k | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £1.40k | £59.68k | £77.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £610.22k | £629.41k | £769.78k | £640.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £24.21k | £18.53k | £4.58k | £2.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.34k | £4.88k | £3.04k | £2.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £3.94k | £0 | £161.05k | £6.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.