ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH EPSOM COMMON
Rhif yr elusen: 1127945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rosemary Ann Donovan | Cadeirydd | 09 June 2011 |
|
|||||
Patricia Helen Crawford | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
David Frederick Blacoe | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Shirleyann Mary Dartnell | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Leslie King | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Richard Ellinor | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Rev Esther Joy Holley Hunt | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
David Wedlake | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Gillian Margaret Glasspool | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Fay Wedlake | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Nigel Thomas Daniels | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Dr Dorothy Jane Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Andrew David Hards | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
BERWICK JOHN CURTIS MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REVD SUE CURTIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.