Hanes ariannol SOUTH CENTRAL YOUTH LIMITED
Rhif yr elusen: 1129397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.17k | £70.19k | £219.99k | £89.53k | £122.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.26k | £128.84k | £133.61k | £131.09k | £132.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.70k | N/A | N/A | N/A | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.