Hanes ariannol SHEFFIELD METHODIST DISTRICT
Rhif yr elusen: 1129363
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £427.00k | £549.00k | £502.00k | £460.00k | £634.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £620.00k | £548.00k | £487.00k | £337.00k | £612.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £12.00k | £7.00k | N/A | £4.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £6.00k | £11.00k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £526.00k | £479.00k | N/A | £617.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.00k | £5.00k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £544.00k | £484.00k | N/A | £609.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.00k | £4.00k | N/A | £4.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £173.00k | £152.00k | N/A | £212.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £4.00k | £3.00k | N/A | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.