ymddiriedolwyr GALLEYWOOD HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1128416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JOSEPH JOHN HYLAND | Cadeirydd | 27 February 2018 |
|
|||||
Janette Anita Potter | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
William James Woolward | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
JOHN HENRY TURKENTINE | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Jean Mary Blake | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
NEVILLE JAMES ADRIAN PAUL | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|||||
Stephanie Troop | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|||||
Robert Alfred Villa | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
GRAHAM THOMAS MUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.