ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF WINKLEBURY AND WORTING
Rhif yr elusen: 1127947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN ANTHONY KINGSLAND WIGMORE | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|||||
Ian David Wakelin | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
James Christopher Whittle | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rebecca Kate English | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Anne Margaret Wigmore | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Charlotte Anne Carly Barr | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Wendy Moore | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Emma Louise Brinton | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
Ben Inman | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||
CHRIS LEE | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
||||
Dave Crick | Ymddiriedolwr | 13 April 2011 |
|
|
||||
JEANNE HISCOCK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.