ymddiriedolwyr HINCKLEY METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Parkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Patricia Mukorombindo | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
CYNTHIA JORDAN | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
JANE CLINTON | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Sue Cooper | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||
MARIANNE DUFFY | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
FREDERICK HARTSHORN | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|||||
Richard Charles Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Gwendolen Jill Coley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RUTH PEACH CERT ED | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RACHEL COBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN ROY VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET PEARCE BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET HOLLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN FRANK GODDARD FSCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE MARY GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN A MIDDLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD JAMES PILLANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EMMA BASSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER LUCAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE ANNE SPENCER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES EDWARD DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.