ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD'S, LEXDEN
Rhif yr elusen: 1128302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Jonathan SIMPKINS | Cadeirydd | 07 September 2018 |
|
|
||||
Deirdre Christine Fordham | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Linda Anne Firth | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Allston | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Michael Charles Firth | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Allston | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Clare Yvonne Cleverdon | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Julie Frances Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Maureen Marguerite Watkins | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
David John Burrows | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Rev Margaret Frances Telford Whiteman | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
YVONNE GAIL ROMAIN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
DAVID ALAN WATKINS | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
Rev VIVIEN EVELYN MENDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Adrian Steward | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ANNE STEELE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE VIOLET MESSINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.