Hanes ariannol EMAAN TRUST OF SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1131861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £104.07k | £33.28k | £499.48k | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.34k | £96.65k | £47.38k | £38.81k | £110.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.24k | £9.54k | £27.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.05m | N/A | N/A | N/A | £1.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | N/A | N/A | N/A | £81 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £58.90k | N/A | N/A | N/A | £27.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.43k | N/A | N/A | N/A | £83.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.53k | N/A | N/A | N/A | £7.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.80k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.