ymddiriedolwyr SUTTON COLDFIELD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr ALAN SMITHSON | Cadeirydd | 18 September 2011 |
|
|||||
David MILLS | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Angela Mary LAVENDER | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
PETER CASHMORE | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
ROBERT OLIVER DAUNCEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Phillip Griffith | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
LES BURKWOOD | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
||||
DONNA KATHRYN MILLER | Ymddiriedolwr | 17 July 2011 |
|
|
||||
YVETTE MORGAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|
||||
GILL WALLWORK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ENID JENNIFER HOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER VERNON LE BROCQ BSC ACGI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAT ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWEN SADLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KEITH DENNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMANDA JANE HUME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CYNTHIA ELIZABETH REAKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAME HENRY TENCH ACIB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.