ymddiriedolwyr FUSION PLUS
Rhif yr elusen: 1128586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Buchan | Cadeirydd | 08 August 2016 |
|
|
||||
Robyn Collett | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Kerry Loader | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Deborah Barton | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Alan Tait | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
ELEANOR WEST-THOMAS | Ymddiriedolwr | 12 January 2012 |
|
|
||||
IAN PIPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.