ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT JOHN THE BAPTIST WOKING
Rhif yr elusen: 1128277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GLYN ANDREW LUCAS | Cadeirydd | 29 April 2018 |
|
|
||||
Reji Mani Prasad | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Timothy Miles Alexander Parr | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Dr Matthew Thomas Cherukara | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Helen Jane Sankey | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Simon John Pearce | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
John Edmund Sweet | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Langdon | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Margaret Anne Molloy | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Thomas Horn | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Jill Dorcas Howard | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Neil Salt | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Richard Price | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Warwick Richard Croucher | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|||||
Rev Peter Chamberlin | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Dr Nigel Cundy | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Gerardine Densham Brown | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
MARY EILEEN KIRKMAN | Ymddiriedolwr | 26 July 2013 |
|
|
||||
TONY GRAHAM | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.