ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of St Michael's Kingsteignton with St Peter & St Paul Teigngrace
Rhif yr elusen: 1128520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Sanders | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Judith Anne Jolliffe | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
JACKIE MARGARET EDWARDS | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
DEBORAH LYNNE SOUTHALL | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
SUSAN ELAINE AVERY | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
ANGELA CHRISTINE MARGARET COX | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
NIGEL GRAHAM BIRT | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
ANTHONY RICHARD COX | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
||||
REV MARK PETER SMITH MA MTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev SANDRA JULIE GILL MEd, BTh | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS JOS SUMNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN WILLIAM AVERY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.