ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST AUGUSTINE THORPE BAY
Rhif yr elusen: 1128847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID ANTHONY WILLIS | Cadeirydd | 07 September 2022 |
|
|
||||
PAUL JAMES DYER | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
JOHN ALFRED BIGGS | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
SUSAN JOHNSTON MRS | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
SUZANNE DYER | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
JOHN EDWARD GRAY | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
PATRICIA MUZALEWSKI LLB HONS | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
MEGAN ELIZABETH DUGDALE | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
BARRY WADLEY-SMITH | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
BARBARA ANN BLACK | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Dr LINDA MARY BARNARD | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
DR PAUL THOMAS CHISNELL | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
IAN FERGUSON STOBART | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
MARGARET HELEN RIDLEY | Ymddiriedolwr | 29 April 2012 |
|
|
||||
COLIN GEORGE RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSEPH FREDERICK WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARTIN NORMAN EVERETT JP BDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.