ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHIDDINGFOLD
Rhif yr elusen: 1128727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Cook | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Oliver Shepherd | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Ryan | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Louise Taylor | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Richard Atkinson | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Ken Lindup | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Gillian Ruth van Oppen | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Everett | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Martin Johnson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Rachel Elizabeth Greene | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
GERALD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Ollie Bayne | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.