ymddiriedolwyr BARNSLEY CIVIC ENTERPRISE LTD.
Rhif yr elusen: 1129765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Peel | Cadeirydd | 24 July 2019 |
|
|
||||||
Jacqueline Willson | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||
Adam Claydon | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||||
Elaine Price | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||||
Cllr Robert Frost | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||||
Alister Khalil Chad Albert | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||||
Carol Cooper-Smith | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.