Hanes ariannol CURIOUS MINDS
Rhif yr elusen: 1130988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £1.81m | £1.90m | £1.78m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.66m | £1.92m | £1.62m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.08k | £22.32k | £46.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £12 | £655 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £22.54k | £0 | £57.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.71m | £1.80m | £1.86m | £1.71m | £1.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.34k | £7.69k | £6.82k | £4.49k | £16.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £62.07k | £851 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £1.66m | £1.92m | £1.62m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.98k | £8.65k | £8.64k | £8.35k | £7.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £252.65k | £0 | £474.19k | £286.72k | £494.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.