Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALDATES, OXFORD
Rhif yr elusen: 1131154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £1.85m | £1.82m | £1.81m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.71m | £1.67m | £1.65m | £2.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.47k | £6.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.41m | £1.51m | £1.63m | £1.62m | £2.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £93.71k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £242.03k | £242.42k | £172.74k | £142.53k | £187.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £904 | £1.22k | £725 | £129 | £8.10k | |
|
Incwm - Arall | £838 | £99.57k | £16.17k | £40.44k | £30.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £1.71m | £1.67m | £1.65m | £2.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.45k | £25.27k | £34.08k | £26.69k | £34.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.25k | £9.25k | £4.25k | £97.80k | £132.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.