ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL'S AND ST LUKE'S, BECCLES
Rhif yr elusen: 1128818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molly Martin | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
MARK BEE | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
ROGER BENNETT | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
DAVID ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Jayne Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Ian Kenneth Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
Rev Philip Miller | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|||||
Katherine Elizabeth Cracknell | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
Frances Jean Tuck | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
Dr BARRY DARCH | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
||||
FAITH DARCH | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
||||
DOREEN PAGE | Ymddiriedolwr | 13 July 2011 |
|
|
||||
PATRICK BURKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.