Hanes ariannol TARVIN COMMUNITY WOODLAND TRUST
Rhif yr elusen: 1129586
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.04k | £6.26k | £6.39k | £13.47k | £4.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.50k | £4.12k | £3.40k | £15.67k | £5.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.