ymddiriedolwyr COSGARNE HALL LTD.
Rhif yr elusen: 1131438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark John Steer | Cadeirydd | 22 November 2018 |
|
|||||
Kevin Prinsloo | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|||||
Judith Cross | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
William John Horton | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Janet Irene Varney | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||
GARETH BRAY MBE | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|||||
MR TIM STYLES | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
HUGH HEDDERLY | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.