ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS, SWANMORE
Rhif yr elusen: 1128899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Christa Stuart SAJO | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
David Lawrence Bakewell | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Dyer | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Emily Louise Singleton | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Derrinda Ann Laing | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Caroline Jane Vost | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Ann Frampton | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Allison May Gurry | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
David MarK Lee | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Newbold | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
John Branson | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Mrs Jenny Sharpe | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
MRS JANET CHANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JOHN WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.