ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST THE SERVANT KING, HIGH WYCOMBE
Rhif yr elusen: 1129098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LIDIARD | Cadeirydd | 05 July 2013 |
|
|||||
Andrew Smale | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Susan Patricia Gaunt | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Cynthia Kalyan | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Robert Wratten | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Godfrey Otudeko | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
COLIN PAUL BROWN | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Heather Joy Searle | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Allison Helena Smale | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Rev CHRISTOPHER DAVID OWEN | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
JANICE ELLEN ALLERSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev MARIE ANN JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev RUTH MARY WOOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.