ymddiriedolwyr WITHINGTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Caroline Wickens | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||||||
Janice Clark | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||||||
Lucy Jane Goodman | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||||||
Papa Andoh-Kweku | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|||||||||
Dr Nicholas Barrie Palfreyman | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
Dr Donald Christopher Taylor | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||||||
JACQUELINE MARY KIRKBY | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||||||
Hannan Noel | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
||||||||
GISELLE DU TOIT | Ymddiriedolwr | 29 April 2012 |
|
|
||||||||
LYNNE KIRKBY | Ymddiriedolwr | 12 July 2011 |
|
|
||||||||
JOHN SHUTTLEWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MARGARET EILEEN CLARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ELYCIA ANN ORMANDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JENNIFER MARY WENT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
RICHARD MARTIN KIRKBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
HELEN ELIZABETH FIELDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
HEATHER JEAN STEWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ELIZABETH ADU EFFIE ACQUAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JULIA CATHERINE CONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.