ymddiriedolwyr THORNBURY & DISTRICT STROKE SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1129777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Davis | Cadeirydd | 28 April 2022 |
|
|
||||
Michele Sylvia Lee Lime | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Marilyn Irene Dawson | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Julie Anita Mann | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Judy Draper | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Cook | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Thomas Brennan | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Michael Spiller | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Jonathan Bailey | Ymddiriedolwr | 12 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.