ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, CHORLEYWOOD
Rhif yr elusen: 1129662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID HALL | Cadeirydd | 02 September 2012 |
|
|||||
Rue Grewal | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Viral Christian | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Farr | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Lilley | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Jenni Hudson | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Oyinkan Adesakin | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
OLU OLANREWAJU | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|||||
Rev Terence Russoff | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
Dr Mark Sullivan | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
SYLVIA MANN | Ymddiriedolwr | 06 May 2013 |
|
|
||||
DUNCAN KERR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.