ymddiriedolwyr 1ST WOODBRIDGE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1130358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Thomas Whiffin | Cadeirydd | 12 July 2019 |
|
|
||||
Emma Catherine Roodhouse | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Alice Margery Ward | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Robert James Christopher Needs | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Harris | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Vivienne June Jones | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
David Howard Clouter | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
James Rudge | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
DENISE THORPE | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Adam Thorpe | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.