ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH SOUTH MIMMS
Rhif yr elusen: 1129436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW MALCOLM RIMMER | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|||||
Michael Miles | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Suzie Cheong | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Steve Newberry | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Katriya Ross | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Joshua Hill | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Beth Vargeson | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Mali Firoozian | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Funmi Ayodeji | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Anthony Mak Fan | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Steve Bull | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
GRAHAM THOMAS | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
CAROL BETTS | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
KEN MORTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
GERALDO MOLINA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIAN MARK ROBERT DESBOROUGH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.