ymddiriedolwyr ABBEY UNITED REFORMED CHURCH ROMSEY CHARITY
Rhif yr elusen: 1132706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Perrott | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
Wai Foong Chan | Ymddiriedolwr | 04 June 2023 |
|
|
||||
Samuel Howard Coulson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Sylvia Gaye Anderson-Lewis | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
SARAH JANE BEAMAN | Ymddiriedolwr | 03 June 2018 |
|
|
||||
CAROLE MARGARET COX | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
ANGELA DAPHNE BEVAN | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
||||
SHIRLEY PATRICIA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.