ymddiriedolwyr HARROW BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Christine Jackson-Hales | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Linda Artus | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Roger Frederick Hughes | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Cristian Dubac | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Mark William Jeffreys | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
BRIAN LEECH | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CAROL FOX | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Rev ANDREW JACKSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
JOHN ROSS NEWBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA ETHERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOUGLAS ETHERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.