ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, CHISLEHURST
Rhif yr elusen: 1131195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID GEORGE SCOTT JOHNSTON | Cadeirydd | 22 January 2013 |
|
|
||||
Luke Buckingham | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER SCOTT | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||
Howard Fryer | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Helen Endersby | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Sara Cunningham | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
John Stanley Hemming Clark | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Anthony St John Gibbens | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Andrea Carter | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Gina Ikonomou | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Philip John Wearon | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CATHRYN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
SUSAN GILDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MARY SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.