Hanes ariannol BEIS BRUCHA LTD
Rhif yr elusen: 1131109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596.72k | £573.14k | £453.90k | £914.32k | £960.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £617.68k | £665.63k | £409.09k | £1.11m | £959.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £4.00k | £218.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £460.26k | £443.19k | N/A | £914.32k | £960.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £135.22k | £128.83k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8 | £10 | N/A | £2 | £302 | |
|
Incwm - Arall | £1.23k | £1.11k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £612.79k | £665.21k | N/A | £1.09m | £926.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.89k | £426 | N/A | £21.54k | £33.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.33k | £3.77k | N/A | £7.14k | £6.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.