ymddiriedolwyr RUSHDEN MISSION CHURCH
Rhif yr elusen: 1130048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Elaine Wilton | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
William John Franklin | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Joseph Poulton | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||
David McGrath | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Thandiwe Washoma | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
LINDA JANE CRAWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Lloyd Rooksby | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.