ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, CHAPELTOWN
Rhif yr elusen: 1131768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD ANDREW STORDY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Pat Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Shirley Dickinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Dickinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
John Boldock | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Sam Bacon | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Georgina Battey | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Stephen Battey | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Ann Boldock | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Sylvia Charles | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Barabara Rodgers | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Michal Lipka | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
IAN RAYMOND WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.